事项 |
变更前内容/变更内容 |
变更时间 |
审批机关 |
招生起止年份 |
2011年—2014年(每年1期) |
2015年3月 |
教育部 |
中方办学者名称 |
由中国计量学院变更为中国计量大学 |
2015年7月 |
教育部 |
招生起止年份 |
由2011年—2013年,2014年,2015年—2018年(每年1期)变更为2011年—2021年(每年1期) |
2019年1月 |
教育部 |
批准书有效期 |
由2022年12月31日变更为2025年12月31日 |
2019年1月 |
教育部 |
法定代表人 |
由林建忠变更为宋明顺 |
2019年1月 |
教育部 |
招生起止年份 |
由2011年—2021年(每年1期)变更为2011年—2023年(每年1期) |
2022年1月 |
教育部 |
批准书有效期 |
由2025年12月31日变更为2027年12月31日 |
2022年1月 |
教育部 |
法定代表人 |
由宋明顺变更为徐江荣 |
2022年10月 |
教育部 |
外方颁发证书 |
由Bachelor of Computer and Information Sciences in IT Service Science (计算机与信息科学学士学位证书)变更为Bachelor of Computer and Information Sciences in Software Development(计算机与信息科学学士学位证书) |
2023年5月 |
教育部 |
招生起止年份 |
由2011年-2023年(每年1期)变更为2011年-2024年(每年1期) |
2024年4月 |
教育部 |
批准书有效期 |
由2027年12月31日变更为2028年12月31日 |
2024年4月 |
教育部 |